您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
王茂林简介(资料简历介绍)
省委书记,山西省,中共王茂林简介(资料简历介绍)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
-
王茂林
(1934- )
中共中央委员,中共湖南省委书记。
江苏省启东县人,1934年12月出生。1952年毕业于上海财经专修班。1953年参加工作。在山西大同矿务局煤峪口矿担任记录员、采煤班长、技术科副科长、调度室副主任、采煤区长、党支部书记、副矿长、矿长。1956年6月加入中国共产党。1963年至1964年曾在北京煤炭干部管理学院采煤专业班学习。1969年以后,回矿任采煤队队长、区长、矿生产组长、矿党委书记兼革命委员会主任。1973年,任大同矿务局党委常委、副局长、煤炭部赴英国监造组组长、采煤工程师、大同矿务局党委副书记。1976年任山西省经济领导小组副组长。1977年任山西省革命委员会副主任、中共山西省委委员。1979年后,任山西省副省长、中共太原市委书记、太原市市长。1985年任山西省委常委、太原市委书记。1987年任山西省委副书记,同年在中共十三大上当选为中央委员。1991年3月任山西省委书记、省军区党委-。1992年10月在中共十四大上当选为中央委员。1993年1月当选为山西省政协主席。
1993年9月,任湖南省委书记。1997年,在中共十五大上当选为中央委员。1998年1月,在湖南省第九届人大一次会议上当选为湖南省人大常委会主任。1998年9月任中共中央宣传思想工作领导小组副组长。
王茂林相关 新中国成立以后历任湖南省委书记1993年9月至1998年9月 (第10位) 中国共产党第十四届中央委员会委员 (第8位) 中国共产党第十三届中央委员会委员 (第13位)
同年(公元1934年)出生的名人: 刘敏学 湖南省长沙市芙蓉区 梁兴晨 山东省泰安 张学东 湖南省岳阳市华容县 陈邦柱 江西省九江市柴桑区 林祖基 广东省肇庆市四会 + 更多公元1934年出生的名人》
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
上一篇:旭日干简介(资料简历介绍)
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |