您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
国家电网到底有多强大?
国家电网,党组,电网国家电网到底有多强大?
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
-
拿钱,营收能力来说明一家公司的强大,很可能会遭到一些人的反感,但国家电网就是一家这样的公司,国家电网的营收能力位居全球电力系统公司的榜首,其营收能力已经连续9年排名第一了,最重要的是,第二到第六的营收总和还没有国家电网一个人多。国家电网之所以能参与制定这么多的标准,和营收能力是分不开的。
4.优秀人才众多
说起民族企业,绝大多人首先想到的是华为,因为它每年用于研发经费的投入巨大,对于人才的招揽也从不吝啬,同样的国家电网能在短短二十载的时间里做到世界第一,离不开众多顶尖人才的贡献。
企业的可持续,稳固大战离不开卓越人才的辛苦付出,谁拥有创新型,科技人才,谁就能在未来的科技创新中脱颖而出,谁就能制定标准。因此国家电网对于人才的招揽从不吝啬。根据相关统计,在国家电网就职的中国科学院院士和中国工程院院士就有7名,国家”千万人才工程“中的专家,博士就有25名,享受特殊津贴的专家更高达145个。
不就是一个简单的电力系统供应与维护吗,有必要展览这么多特殊人才吗?很多人都有这样的疑问,这是因为你不了解,在供电,电力传输领域需要创新和攻克的难关实在太多了,就拿特高压换流领域来举例。在国家电网没有摄入之前,只有德国和瑞士两家电力公司具备生产,制造和设备维护的能力。但是在国家电网的强势介入和无数专家,工程师的刻苦攻关下,我们取得了历史性突破,打破了外国公司的垄断。
5.创造多个世界纪录
国家电网在输电,并网,储能等多个领域都是世界纪录的保持着和领跑者。例如,为了能完美解决北京冬奥会的供电问题而建设的柔性电网工程就创造了12项世界纪录。它是全球目前最顶尖的输电技术之一,不巧的是另外一项“特高压输电”顶尖技术的标准和纪录都是我们制定和保持的。
6.从未停止创新“绿水青山就是金山银山”,在兼顾能源供应的同时,如何不让生态环境受到破坏一直的国家电网努力的目标,所以国家电网下一个要攻克的难关必然是以构建新能源为主体的全新电力体系为首要目标,最终实现碳中和,为子孙后代谋取更大的福利。
股神巴菲特曾说:一个人做事专注不可怕,可怕的是一辈子专注于一件事,把事情做到了极致,世界都会为你铺路,而国家电网这二十年来就一直专注于一件事,那就是让全国的来百姓有电用,让全国的来百姓全年,全天候不停电,它做到了,而且做的很完美。
回答于 2019-09-11 08:43:50
国家电网成立于2002年12月29日,是中央直接管理的国有独资公司,注册资本8295亿元,以投资建设运营电网为核心业务,是关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。
国家电网是全球最大的电力公司,经营区域覆盖全国26个省(自治区、直辖市),供电范围占国土面积的88%,供电人口超过11亿。公司资产总额高达43541.2亿,年营业收入26600.3亿元,年售电量45783亿千瓦时,年实现利润591亿元,输电线路长114.2万千米,全口径用工总量152万人。2021年,国家电网在《财富》世界500强中排名第2位。
(资料来源:国家电网官网)
近20多年来,国家电网持续创造全球特大型电网最长安全纪录,建成多项特高压输电工程,成为世界上输电能力最强、新能源并网规模最大的电网,专利拥有量连续10年位列央企第一。公司投资运营菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊、阿曼、智利和中国香港等9个国家和地区的骨干能源网,连续17年获得国务院国资委业绩考核A级,连续9年获得标准普尔、穆迪、惠誉三大国际评级机构国家主权级信用评级。
对于国家电网现任领导班子成员和个人背景,整理如下:
能源央企名录① | 最新最全国家电网领导班子成员及个人背景(2021年10月)
1.国家电网董事长、党组书记辛保安
男,汉族,1960年10月生,河南辉县人,中共党员,1982年7月参加工作,西安交通大学本科毕业、华北电力大学电力系统及其自动化专业硕士毕业,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。
个人履历:
2005年08月,任中国华电集团公司党组成员、副总经理;
2016年11月,任国家电网公司党组专职副书记、副总经理;
2018年12月,任国家电网有限公司董事、总经理、党组副书记;
2021年01月,任国家电网有限公司董事长、党组书记;
2021年04月,任国家电网有限公司董事长、党组书记,中电联第七届理事会理事长。
2.国家电网董事、总经理、党组副书记张智刚
个人履历:
曾任国家电网有限公司国家电力调度控制中心主任,国家电网有限公司总经理助理。
2017年09月,国家电网有限公司副总经理;
2021年05月,国家电网有限公司董事、总经理、党组副书记。
3.国家电网董事、党组副书记罗乾宜
男,汉族,1965年9月生,湖北当阳人,中共党员,管理学博士,1982年考入东北大学。
个人履历:
1995年,任中国燕兴总公司副总经理、总会计师;
1999年,任中国兵器工业集团公司财务审计部主任;
2006年,任中国兵器工业集团公司党组成员、总会计师;
2017年12月,任国家电网公司总会计师、党组成员。
现任国家电网有限公司董事、党组副书记。
4.中央纪委国家监委驻国家电网纪检监察组组长、公司党组成员黄德安
男,汉族,1963年3月出生,福建宁德人,1984年8月参加工作,1989年12月加入中国共产党,西南政法大学法律专业毕业,大学学历,公共管理硕士。
个人履历:
1980--1984年,西南政法学院法律专业学习。
1984--1994年,福建省检察院干部、副科、正科级助检员,反贪局办公室副主任(其间:
1984.09--1985.11,在福安县检察院办案锻炼)。
1994--1994年,福建省检察院副处级检察员(1992.12--1994.12,在宁德市<县级>检察院挂职任副检察长)。
1994--1999年,福建省检察院反贪局副局长(其间:1998.06-2000.09,在莆田市检察院挂职任副检察长、兼反贪局局长,1999.04确定为正处级检察员、四级高级检察官)。
1999--2002年,福建省检察院批捕处处长、检察员。
2002--2002年,福建省检察院审查批捕处(侦查监督处)处长、检察员。
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |