您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
楼继伟简历(楼继纬简历)
财政部,党组,财政局楼继伟简历(楼继纬简历)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
很多朋友想了解关于楼继伟简历的一些资料信息,下面是小编整理的与楼继伟简历相关的内容分享给大家,一起来看看吧。
来源:经济日报-中国经济网综合
经济日报-中国经济网北京4月4日综合报道 据人社部网站消息,国务院任免国家工作人员。
任命许宏才为财政部副部长;任命刘伟为全国社会保障基金理事会理事长;任命郝书辰为中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任。
免去刘伟的财政部副部长职务;免去楼继伟的全国社会保障基金理事会理事长职务。
许宏才简历
许宏才,男,汉族,1963年9月生,江苏兴化人,1996年8月加入,1984年8月参加工作,江西财经学院财政金融系财政专业大学毕业。
1991年至2003年分别任财政部地方预算管理司综合处副处长、地方司综合处副处长、办公室主任、预算司地方二处处长、体制管理处处长(其间:1995年11月至1997年1月在河北省廊坊市安次区挂职副区长)。
2003年至2010年任财政部预算司副司长。
2010年至2014年8月任财政部预算司司长。
2014年8月任财政部部长助理、党组成员。
2019年3月任财政部副部长、党组成员。
刘伟简历
刘伟,男,汉族,1961年3月生,湖北武汉人,研究生,工学硕士,高级会计师。1984年12月加入,1978年12月参加工作。
1978.12—1991.12 四川省重庆市财政局企财一科(处)干事,局办公室秘书,预算处干事、副主任科员、主任科员(其间:1985.09—1987.07厦门大学财政金融系财税专业干部专修科学习)
1991.12—1995.04 四川省重庆市财政局预算处副处长
1995.04—1998.01 四川省重庆市财政局预算处处长(1995.03—1995.06重庆市委党校第九期中青年干部培训班学习;1996.07—1997.07挂职任璧山县县长助理;1995.11—1997.11财政部财政科学研究所财政专业研究生进修班学习)
1998.01—1999.07 重庆市财政局局长助理、党组成员
1999.07—2004.11 重庆市财政局副局长、党组成员
2004.11—2008.01 重庆市财政局副局长、党组副(正厅局级)(2003.03—2005.07重庆大学网络教育学院经济与工商管理专业本科学习;2004.09—2007.06重庆大学电气工程学院电气工程专业学习,获工学硕士学位)
2008.01—2013.11 重庆市财政局局长、党组(其间:2009.02—2009.07中央党校中青年干部培训班学习)
2013.11 重庆市人民副市长、党组成员。
2016.02 全国人大常委会预算工作委员会副主任。
2017.02 财政部副部长。
2019.03 财政部党组成员,全国社会保障基金理事会理事长、党组成员。
郝书辰简历
郝书辰,男,1964年7月生,山东莘县人,中共党员,研究生学历,管理学博士。
长期在高校从事教学、科研与管理工作,2005年11月起任山东经济学院院长、党委副,2011年6月任山东财经大学党委。
2013年4月任审计署科学技术审计局局长。
2014年10月任审计署财政审计司司长。
2019年3月任中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任。
楼继伟简历
楼继伟,男,汉族,1950年12月生,籍贯浙江义乌,出生地北京,1968年2月参加工作,1973年1月加入,中国社会科学院研究生院数量与技术经济系经济系统分析专业毕业,硕士研究生,经济学硕士。
1968年2月—1973年2月 南海舰队4009部队战士
1973年2月—1978年2月 首都钢铁公司总计控室、北京自动化技术研究所工人
1978年2月—1982年2月 清华大学计算机工程与科学系计算机程序系统专业学习
1982年2月—1984年12月 中国社会科学院研究生院数量与技术经济系经济系统分析专业硕士研究生
1984年12月—1986年6月 国务院办公厅调研室财金组主任科员
1986年6月—1988年8月 国务院办公厅调研室财金组副组长(其间:1986年3月—1986年9月借调国务院经济体制改革方案设计领导小组工作,任办公室成员和财税组负责人之一)
1988年8月—1988年9月 中国社会科学院财经物资经济研究所成本价格室主任
1988年9月—1989年2月 上海市经济体制改革办公室干部
1989年2月—1992年1月 上海市经济体制改革办公室副主任
1992年1月—1995年9月 国家体改委宏观调控体制司司长
1995年9月—1998年3月 贵州省副省长
1998年3月—2007年2月 财政部副部长、党组副
2007年2月—2007年9月 国务院副秘书长,机关党组成员兼国家外汇投资公司筹备组组长(正部长级)
2007年9月—2013年3月 中国投资有限责任公司董事长兼党委兼中央汇金投资有限责任公司董事长(正部长级)
2013年3月—2016年11月 财政部部长、党组
2016年11月—2019年3月 全国社会保障基金理事会理事长、党组成员
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |