您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
关于魏克良的信息
党组,厦门市,福建省关于魏克良的信息
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
很多朋友想了解关于魏克良的一些资料信息,下面是小编整理的与魏克良相关的内容分享给大家,一起来看看吧。
1月8日上午,厦门市政协十三届四次会议举行第三次全体会议,选举魏克良为政协第十三届厦门市委员会主席。会议通过十三届市政协常委会组成人员辞去职务的决定,因到最高任职年龄,会议同意张健同志辞去政协第十三届厦门市委员会主席、委员。
三天前,他已以厦门市政协党组身份,出席公开活动。
资料图
据公开简历,魏克良1962年1月生,福建政和人,此前一直在福建省工作,先后任福建省国土资源厅厅长、党组,福建省水利厅厅长、党组,2015年2月任福建省发改委主任、党组。
2018年1月,他升任福建省政协副主席,直至近日兼任厦门市政协主席、党组。
刚刚卸任厦门市政协主席的张健生于1956年3月,2012年1月任福建省人大常委会副主任,2015年2月任厦门市政协主席、党组。
魏克良简历
魏克良,男,汉族,1962年1月生,福建政和人(福建建瓯出生),1986年3月加入,1982年8月参加工作,在职研究生学历,哲学硕士。
2002年5月起任福建省国土资源厅副厅长、党组成员;
2008年4月起任福建省国土资源厅厅长、党组;
2013年3月起任福建省水利厅厅长、党组;
2015年2月起任福建省发展和改革委员会主任、党组;
2018年1月任福建省政协副主席,省发展和改革委员会主任、党组;
2018年7月任福建省政协副主席;
2020年1月任福建省政协副主席,厦门市政协主席、党组。
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
上一篇:莱曼兄弟(鑾辨浖鍏勫紵鐮翠骇)
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |