您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
吴中华(书法家)简介(资料简历图片)
书法,湖北省,书法家吴中华(书法家)简介(资料简历图片)
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
吴中华,1959年生于湖北省天门市,中国书法家协会会员,湖北省书法家协会理事兼创作评审委员会委员,湖北省青年书法家联谊会副会长,湖北省书画研究院院士,荆州市文联副主席,荆州市书法家协会主席。
,基本介绍
中文名:吴中华
笔名:竟然
性别:男
出生年月:1959年1月
民族:汉族
初中毕业正处遗憾岁月只靠努力自学又参加工作曾任秘书,坚持自学才走进农学院。酷爱知识、文学。九三至九五专业影视学习创作,长影一三届学员,因酷爱和拼命的努力学习和创作使脑力过度操劳半学,以学为主,后加入鲁迅文学院。现农业高科技开发瓜菜大棚专业户。巩固经济为了更有利于学习、创作。终生与文学不息不止。吃干草挤牛奶放心血溢人。无私无畏全身心的为人类服务,立志把自己的智慧奉献给人类。
荣誉
1997年获抚州市全区农民文化艺术成果展书法类二等奖,2001年第八届中国钢笔书法大赛优秀奖,2002首届汉字书写比赛佳作奖,2003年第九届中国钢笔书法大赛优秀奖、首届新浪潮中国硬笔书法网络大展赛优秀奖。现任每天书法社社长。
简介
吴中华,1959年生于湖北省天门市,中国书法家协会会员,湖北省书法家协会理事兼创作评审委员会委员,湖北省青年书法家联谊会副会长,湖北省书画研究院院士,荆州市文联副主席,荆州市书法家协会主席。
履历
1978年入伍,1987年转业,现为湖北省荆州市劳动就业管理局局长。
1986年荣获全国首届电视书法大赛优秀奖(北京)
1987年入展中南五省区青年书法篆刻作品展(郑州)
1988年荣获“神龙杯”全国第二届青少年书法篆刻作品大赛青年组毛笔书法金奖(佳木斯)
1993年荣获全国纪念毛泽东同志诞辰100周年文化精粹博览会二等奖(北京)
1995年入展团中央、中国书协主办的首届全国青年美术、书法作品展(北京)
1996年荣获湖北省首届公务员杯书画大赛书法一等奖(武汉)
1998年入展当代书画名家名作邀请展(深圳)
1999年入展当代中国青年书画展,获优秀奖(北京)
2000年入选中国书协举办的全国第八届中青年书法篆刻作品展(南京)
2001年入展中国书协“翰墨颂辉煌”书法篆刻大展(北京)
2002年入展中国书协举办的全国第四届楹联书法作品展(天津)
2002年入展中南五省区书法联展(海口、广州、长沙、南宁、武汉)
2002年入展首届中国敦煌国际书法艺术节全国书画小品展(兰州)
2003年入展纪念毛泽东诞辰110周年中国书画名家邀请展(潍坊)
2003年有两件书法作品被中国共产党代表团出访日本、韩国时赠送日、韩有关政要
2004年入展纪念百色起义75周年全国名家书法邀请展()南宁
2004年入展“全国(湖北)·新加坡书法联展”,并应邀作为湖北省书法家代表团团员访问新加坡、马来西亚
2005年“烽火科技杯”全国书法大赛和湖北省书法最高奖“黄鹤奖”评委(武汉)
2006年入展中国书协举办的庆祝建党八十五周年全国书法作品展
2006年入展中国书法最高兰亭奖(艺术奖)(合肥)
2006年入展湖北、上海书法交流展,中、日书法交流展,湖北、内蒙古书法交流展,并应邀作为湖北省书法家代表团成员访问内蒙古乌海、呼和浩特等地(武汉、上海、乌海)
2006年荣获全国劳动保障系统书画摄影大赛书法一等奖(北京)
2007年湖北省首届青年书法家作品展、首届中年书法家作品展评委(武汉)
2007年入选《书法报》海选兰亭诸子
1997年中国国际文化出版公司出版《吴中华书法集》
1999年――2000年先后在山东菏泽、湖北荆州、天门成功举办个人书法展
《书法报》、《书法之友》、《青少年书法报》、《中国书画报》、《大画家》等专业报刊及湖北卫视曾专栏(版)推荐
有数件作品勒石于常德诗墙、开封翰园碑林等及被湖北省政府办公厅、毛岸青邵华夫妇收藏
其他同名
湖南省洞口副县长 吴中华:
个人简介
1962年2月出生,本县花古乡田家村人,1980年10月入伍,
1983年7月加入中国共产党,1984年7月提干,大专文化。
1980年10月――1981年12月,在广州军区培训团学习;
1981年12月――1982年8月,在55军坦克团2营5连任战士;
1982年9月――1984年7月,在安徽蚌埠坦克学院学习;
1984年8月――1985年9月,在55军坦克团2营5连任排长;
1985年10月――1987年3月,在41集团军坦克旅4营11连任排长;
1987年4月 ――1989年12月,在41集团军坦克旅4营10连任连长;
1990年1月 ――1991年8月,在41集团军坦克旅司令部任参谋;
1991年9月 ――1993年3月,在41集团军坦克旅2营代理营长;
1993年4月 ――1996年2月,在41集团军坦克旅2营任营长;
1996年3月 ――1997年9月,在岳阳云溪人武部任军事科长;
1997年10月――2000年7月,在新邵县人武部任军事科长;
2000年8月 ――2004年3月,在武冈市人武部任副部长;
2004年4月 ――2008年3月,在新宁县人武部任政委;
2008年4月 -----2009年2月 转业待安置。
2009年3月 -----至今 任洞口县人民政府副县长
工作分工
协助县长分管人口和计划生育局、教育局、卫生局、广播电视局、文体局、新华书店和县城创卫工作。联系县总工会、团县委、县妇联和茶铺茶场管理区本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
上一篇:吉子简介(资料简历图片)
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |