您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
宋文豹简介(资料简历图片)
宜昌,宜昌市,副市长宋文豹简介(资料简历图片)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
宋文豹,男,汉族,1961年5月生,湖北秭归县人。1981年7月参加工作,1985年1月加入中国共产党,党校大学文化。现任中共宜昌市委常委、宜昌经济开发区管委会主任、中共宜昌市�V亭区委书记。
,中共宜昌市委常委,常务副市长
宋文豹,男,1961年5月出生,汉族,湖北秭归人,1981年7月参加工作,1985年1月加入中国共产党,中央党校大学文化,经济师,现任宜昌市委常委、市政府常务副市长、党组副书记,宜昌经济技术开发区管委会主任、工委书记,市行政学院院长。
1978年9月-1981年7月 宜昌工业学校电机制造专业学习;
1981年7月-1982年10月 秭归县水电局技术员;
1982年10月-1984年4月 宜昌县燃料公司、生资公司采购员;
1984年4月-1985年10月 宜昌县燃料公司经理;
1985年10月-1989年2月 宜昌县物资局副局长;
1989年2月-1991年5月 宜昌县外贸局副局长;
1991年5月-1996年3月 宜昌县化工医药局局长(其间:1992年9月-1995年9月 宜昌电大大专班函授学习);
1996年3月-1998年12月 枝城市政府副市长(其间:1996年8月-1998年12月 中央党校大学班函授学习);
1998年12月-2002年12月 枝城市(宜都市)委常委、市政府副市长;
2002年12月-2003年1月 宜都市委副书记、市政府代市长;
2003年1月-2004年6月 宜都市委副书记、市政府市长(其间:2003年8月-2004年1月 中国银行挂职);
2004年6月-2005年1月 宜都市委书记、市政府市长;
2005年1月-2007年8月 宜都市委书记、市人大常委会主任;
2007年8月-2010年8月 宜昌市委常委,宜都市委书记、市人大常委会主任;
2010年8月-2011年10月 宜昌市委常委,�V亭区委书记,宜昌经济技术开发区管委会主任、工委书记;
2011年10月-2011年12月 宜昌市委常委,宜昌经济技术开发区管委会主任、工委书记;
2011年12月-宜昌市委常委、市政府常务副市长、党组副书记,宜昌经济技术开发区管委会主任、工委书记,市行政学院院长。
2017年1月11日,宋文豹当选为宜昌市政协主席。
任免信息
2018年1月,宋文豹当选政协湖北省第十二届委员会委员。
相关
201年12月20日下午,宜昌市四届人大常委会第33次会议通过人事任免事项。决定任命宋文豹为宜昌市人民政府副市长。决定免去郑超宜昌市人民政府副市长职务。决定免去吴静宜昌市人民政府副市长职务。决定免去张永红宜昌市人民政府副市长职务。。
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
上一篇:蜀汉三老将简介(资料简历图片)
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |