您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
邓维龙资料简介(个人简历及图片)
广东省,中共,高州邓维龙资料简介(个人简历及图片)
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
广东省人大常委会副主任、省总工会主席
男,汉族,1950年8月生,广东省高州市人,学历省委党校在职研究生,1971年7月参加工作,1972年7月加入中国共产党。
学习简历
1984年09月至1986年08月,在中山大学干部专修科学习;
1995年09月至1998年07月,参加广东省委党校在职研究生班经济学专业学习;
任职简历
1971年07月至1973年09月,在高州县分界公社储粮大队当团支部书记;
1973年09月至1974年04月,在高州县路线教育小组当副组长;
1974年04月至1976年06月,任中共广东省高州县石鼓公社党委常委、副书记;
1976年06月至1981年09月,任中共广东省高州县沙田公社党委书记、县委常委;
1981年09月至1986年08月,在高州县沙田公社当干部,任三角湾电站工程指挥部副总指挥
1986年08月至1987年03月,任高州县经委副主任;
1987年03月至1988年03月,任高州县副县长;
1988年03月至1990年05月,任中共广东省高州县委副书记、县长;
1990年05月至1993年04月,任中共广东省高州县委书记;
1993年04月至1993年08月,任中共广东省茂名市委常委、高州县委书记;
1993年08月至1998年04月,任中共广东省茂名市委常委、副市长
1998年04月至2001年03月,任中共广东省茂名市委副书记、市长;
2001年03月至2002年03月,任中共广东省茂名市委书记、市人大主任;
2002年03月至2005年08月,任中共广东省湛江市委书记、市人大主任;
2005年08月至2008年01月,任中共广东省珠海市委书记。
2008年01月至2008年03月,当选为广东省人大常委会副主任。
2008年03月,广东省人大常委会副主任、省总工会主席
中共十七大代表。
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
上一篇:皮奥拉资料简介(个人简历及图片)
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |