您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
邓先培资料简介(个人简历及图片)
东川,昭通,楚雄邓先培资料简介(个人简历及图片)
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
基本内容
中共云南省楚雄彝族自治州委书记
男,汉族,1962年8月生于 云南 东川,大学学历(毕业于 云南农业大学农学专业),1982年8月参加工作,1985年6月加入 中国共产党。履历
东川市碧谷区副区长、区长;
东川市农牧渔业局副局长,市林业局党委书记、局长;
东川市委常委、组织部长;
东川市副市长;
昭通行署副专员;
昭通市委副书记;
2002.12-2003.03,昭通市委副书记、代市长;
2003.03-2005.09,昭通市委副书记、市长;
2005.09-2007.12,昭通市委书记。
2007.12-2011.1 , 任楚雄彝族自治州州委书记。2011年1月15日邓先培同志不再担任中共楚雄彝族自治州委书记、常委、委员职务。
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
上一篇:列确资料简介(个人简历及图片)
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |